Hanes ariannol THE CHOIR SCHOOLS ASSOCIATION BURSARY TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1120639
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £268.33k | £254.32k | £269.59k | £1.99m | £290.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £179.09k | £213.46k | £256.80k | £510.58k | £240.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £216.30k | £216.30k | £216.30k | £216.30k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £1.73m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £216.30k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £44.25k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £1.73m | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £496.69k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £13.89k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £490.90k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £13.89k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.