ymddiriedolwyr THE CHOIR SCHOOLS ASSOCIATION BURSARY TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1120639
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clive Marriott | Cadeirydd | 01 September 2016 |
|
|
||||
David Christopher Alexander Morton | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
James Richard Murray | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Simon Larter-Evans | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
William Goldsmith | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Yvette Day | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Neil Chippington | Ymddiriedolwr | 24 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.