Hanes ariannol WOOLPIT CHILDCARE CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1121387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £122.29k | £86.04k | £112.92k | £130.70k | £125.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £134.53k | £85.30k | £122.43k | £131.84k | £136.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £65.26k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £71.77k | £5.00k | £4.60k | £77.02k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.