Hanes ariannol BURNS PET NUTRITION FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1121217
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2012 | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £201.76k | £40.00k | £0 | £60.00k | £15.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.58k | £27.17k | £28.24k | £59.19k | £4.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.