Hanes ariannol CHELTENHAM TOWN COMMUNITY EDUCATION AND SPORTING TRUST
Rhif yr elusen: 1124119
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2015 | 30/04/2016 | 30/04/2017 | 30/04/2018 | 31/08/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £273.24k | £216.61k | £280.40k | £312.91k | £318.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £233.69k | £214.55k | £262.43k | £281.98k | £515.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £134.21k | £47.50k | £49.29k | £129.65k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.