Hanes ariannol GREATER MANCHESTER RDA GROUP
Rhif yr elusen: 1120953
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 01/04/2015 | 01/04/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.60k | £33.04k | £21.17k | £27.53k | £34.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.37k | £33.22k | £20.57k | £16.43k | £32.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.