Hanes ariannol NORMAN GARON TRUST
Rhif yr elusen: 1120656
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (177 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £159.19k | £210.28k | £1.44m | £2.23m | £2.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.02k | £181.42k | £1.32m | £1.85m | £2.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £69.47k | £82.61k | £3.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £1.26m | £2.12m | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £111.08k | £2.12m | £2.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £111.13k | £31.46k | £79.83k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £41 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £221.59k | £234.86k | £494.18k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £1.01m | £1.53m | £1.88m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £15.00k | £15.00k | £15.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £95.30k | £95.30k | £125.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £21.19k | £21.19k | £14.19k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £84.91k | £84.91k | £84.91k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.