Hanes ariannol THE NOTTINGHAM ARIMATHEA TRUST
Rhif yr elusen: 1121297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (86 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £323.47k | £319.72k | £333.83k | £267.65k | £344.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £307.17k | £322.58k | £329.36k | £240.26k | £313.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £41.99k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £39.25k | N/A | N/A | £10.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.