ymddiriedolwyr HEALTH ACTION LEICESTER FOR ETHIOPIA (HALE)
Rhif yr elusen: 1122773
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Anthony Power | Cadeirydd | 23 January 2023 |
|
|
||||
Laurence David Wicks | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
Alwyn Abraham | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|||||
Professor John Seymour Heslop-Harrison | Ymddiriedolwr | 15 June 2020 |
|
|
||||
DAVID GEMMELL CHARLES MILLS | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
|||||
PROFESSOR MICHAEL SILVERMAN | Ymddiriedolwr | 16 April 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.