ymddiriedolwyr CATHAYS AND CENTRAL YOUTH AND COMMUNITY PROJECT
Rhif yr elusen: 1122532
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ieuan Bater | Cadeirydd | 08 November 2021 |
|
|||||
Khalid Awad-Khan | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Dr Rhiannon McNamara | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
ALI AHMED | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|||||
Bethan Williams | Ymddiriedolwr | 17 December 2022 |
|
|
||||
Simon Murray | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Isobel Sweet | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.