Hanes ariannol BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA
Rhif yr elusen: 1121817
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.64m | £1.94m | £1.74m | £1.85m | £1.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.41m | £1.62m | £793.19k | £1.13m | £1.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £138.38k | £291 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.01m | £1.10m | £1.19m | £1.27m | £1.17m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £625.08k | £707.14k | £547.34k | £580.77k | £651.52k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £138.38k | £291 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.36m | £1.56m | £742.49k | £1.07m | £1.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £49.50k | £51.61k | £50.70k | £59.17k | £70.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £67.10k | £78.31k | £71.02k | £118.69k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £881.83k | £870.46k | £264.33k | £605.29k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £49.50k | £51.61k | £50.70k | £59.17k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.