ymddiriedolwyr MESH COMMUNITY COHESION SERVICES
Rhif yr elusen: 1121249
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Carol Stephanie Borrill | Cadeirydd | 12 November 2014 |
|
|
||||
Elinor Mary Harman | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Dr Luke Anthony Nigel Tilley | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Dr Jo Buchanan | Ymddiriedolwr | 10 January 2020 |
|
|
||||
Ben McGarry | Ymddiriedolwr | 18 May 2018 |
|
|
||||
Jessica Ryan-Smith | Ymddiriedolwr | 09 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.