Hanes ariannol FRANK WATER PROJECTS
Rhif yr elusen: 1121273
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £479.21k | £424.88k | £343.34k | £522.00k | £594.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £454.27k | £513.53k | £312.96k | £397.43k | £499.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.63k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £520.17k | £593.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £1.79k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £47 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £865 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £2.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £309.34k | £411.06k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £88.09k | £88.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £1.35k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £80.86k | £99.93k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.