Hanes ariannol BRIDGEND CARERS CENTRE
Rhif yr elusen: 1125921
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (49 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £303.75k | £334.23k | £526.39k | £386.43k | £442.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £322.22k | £321.95k | £473.37k | £467.54k | £460.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £124.34k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £99.07k | £146.51k | £183.29k | £82.58k | £77.44k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £78.88k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £446.21k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £1.29k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £70.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £458.15k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £10.14k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £15.22k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.