Hanes ariannol CANCER RESEARCH AND GENETICS UK
Rhif yr elusen: 1121512
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 07/11/2019 | 07/11/2020 | 07/11/2021 | 07/11/2022 | 07/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.27k | £31.15k | £81.52k | £94.42k | £61.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.91k | £23.70k | £55.19k | £15.82k | £83.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.