ymddiriedolwyr THE SANJAYA LALL MEMORIAL FUND
Rhif yr elusen: 1121352
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Beata Javorcik | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Professor VINCENT CRAWFORD | Ymddiriedolwr | 02 January 2017 |
|
|
||||
Sir Professor Richard Peto | Ymddiriedolwr | 28 January 2014 |
|
|
||||
Professor Ranjit Lall | Ymddiriedolwr | 12 November 2013 |
|
|
||||
RAMNIQUE LALL | Ymddiriedolwr | 23 October 2007 |
|
|
||||
PROFESSOR WALTER MATTLI | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.