Hanes ariannol SANGHA TRI-NATIONAL TRUST FUND LIMITED
Rhif yr elusen: 1123276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.65m | £3.47m | £1.89m | £2.25m | £2.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.84m | £3.59m | £3.35m | £3.49m | £3.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.65m | £10.94m | £1.58m | £1.91m | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.98m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £372.15k | £7.82m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £372.15k | £342.36k | £296.52k | £323.84k | £320.40k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £6.46k | £6.79k | £13.00k | £4.99k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.64m | £3.39m | £3.08m | £3.26m | £3.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £207.39k | £198.36k | £262.33k | £232.49k | £158.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.78k | £87.56k | £89.72k | £81.35k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.90m | £2.64m | £2.36m | £2.67m | £2.63m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £198.27k | £185.50k | £250.78k | £220.14k | £154.55k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.