ymddiriedolwyr OPEN DOORS WITH BROTHER ANDREW
Rhif yr elusen: 1125684
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnold Jeffrey Featherstone | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Lucy Fiona Wainwright | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Carol Emma Thomson | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Mary Craig | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||
Andre Francois Holtshausen | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||
Gareth Huw Bleasdale | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||
Sanjay Mahtani | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|||||
Benedict Olufemi Falegan | Ymddiriedolwr | 14 April 2020 |
|
|
||||
Andrew Cheung | Ymddiriedolwr | 14 April 2020 |
|
|
||||
Jonathan Paul Bryson | Ymddiriedolwr | 29 September 2017 |
|
|
||||
MATTHEW ADRIAN FROST | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|||||
Anna Averkiou | Ymddiriedolwr | 24 September 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.