ymddiriedolwyr ATTITUDE IS EVERYTHING
Rhif yr elusen: 1121975
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Mary Dyball | Cadeirydd | 09 December 2019 |
|
|||||
Samantha Oldham | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Esther Oram | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Jessica Jones | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Ruben Govinden | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Hannah Phelan McLennan | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Adrian Charles Calvert Bossey | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|||||
Rachel Pope | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Benjamin John Luke Price | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Daniel John Pounder | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|||||
James Drury | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Jacqui Adeniji-Williams | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Rachael Burton | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.