ymddiriedolwyr DOWN'S SOUTH LONDON
Rhif yr elusen: 1123045
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Joseph James Hampson | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Livia Campello Lang | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Aelene Elizabeth Thorne | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
||||
Ruth Alexandra Crawford | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
||||
Angela Aimee Gough | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|
||||
Natalia Beatriz Piaggio | Ymddiriedolwr | 02 February 2017 |
|
|
||||
GUN AKYUZ | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Andrew Aylwin | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.