Dogfen lywodraethu CARERS NORTHUMBERLAND
Rhif yr elusen: 1122972
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04/06/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/10/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/06/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/09/2013 as amended on 10 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF THE SICK, ELDERLY, INFIRM AND DISABLED IN NORTHUMBERLAND THE 'AREA OF BENEFIT') BY THE PROVISION OF INFORMATION, ADVICE AND SUPPORT TO THEIR CARERS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NORTHUMBERLAND
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.