ymddiriedolwyr CARERS NORTHUMBERLAND
Rhif yr elusen: 1122972
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Danskin | Cadeirydd | 14 April 2022 |
|
|
||||
Sheryle Cleave | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
Paula Robertson | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Moore | Ymddiriedolwr | 14 April 2022 |
|
|
||||
PETER STONELL | Ymddiriedolwr | 11 June 2020 |
|
|||||
VAL HODGSON | Ymddiriedolwr | 12 June 2017 |
|
|
||||
DORINDA ANNE JACK | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||
STAN COOKE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.