ymddiriedolwyr CITY OF SHEFFIELD HATTERS BASKETBALL CLUB
Rhif yr elusen: 1122247
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa Ellis | Cadeirydd | 16 June 2022 |
|
|
||||
Elysa Ioannou | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Clare Waller | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
David Waller | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Lisa Wright | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Susan Brooks | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Vivian Ajagbi | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Carrie Hancock | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Lianna Murphy | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
Mark Southwell | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
Sarah McQueen | Ymddiriedolwr | 01 September 2009 |
|
|
||||
LORAINE Davara GAYLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.