ymddiriedolwyr RIDING FOR THE DISABLED (WOODBRIDGE & DISTRICT GROUP)
Rhif yr elusen: 1127627
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesley Annette Luxford | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Charlotte Louise Farrant | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Claire Jane Daldy | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Kathryn Fox | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Sharon Julie Bleese | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Kelvin Paul Silburn | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
||||
JOHN FREDERICK MUIR ANDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAMES WILLIAM LEGGETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.