Hanes ariannol HORSEWORLD TRUST
Rhif yr elusen: 1121920
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.30m | £1.47m | £868.67k | £1.38m | £1.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.46m | £1.50m | £1.62m | £1.93m | £2.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.31k | £13.23k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £989.48k | £1.12m | £627.99k | £1.11m | £1.41m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £52.60k | £58.62k | £34.49k | £55.00k | £43.13k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £107.78k | £82.55k | £37.10k | £56.60k | £72.77k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £155.06k | £178.61k | £150.91k | £160.53k | £157.44k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £30.14k | £18.19k | £0 | £16.71k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £891.35k | £1.02m | £425.35k | £775.15k | £1.04m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.05m | £1.16m | £1.26m | £1.50m | £1.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £408.29k | £341.01k | £360.21k | £428.10k | £518.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.68k | £247.49k | £95.80k | £283.09k | £333.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £750 | £27.25k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17.58k | £18.03k | £22.75k | £28.17k | £26.23k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.