Hanes ariannol CITIZENS ADVICE SUNDERLAND
Rhif yr elusen: 1121988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (75 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £477.78k | £616.13k | £815.19k | £849.23k | £654.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £462.01k | £549.89k | £697.34k | £796.24k | £667.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £95.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £363.86k | £561.07k | £633.08k | £566.31k | £344.20k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £471 | £1.67k | £631 | £260 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £605.18k | £805.89k | £811.33k | £568.34k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £10.47k | £7.63k | £6.29k | £12.07k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £30.98k | £74.07k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £549.80k | £697.23k | £796.15k | £667.05k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £4.84k | £4.61k | £5.58k | £5.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £92 | £109 | £94 | £189 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.