ymddiriedolwyr PEOPLE UNITED
Rhif yr elusen: 1126729
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN MOFFITT | Cadeirydd | 26 November 2015 |
|
|
||||
Peter Dyer | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Grace Bremner | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Benjamin Charles Payne | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|||||
Michael James Smith | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Natalie Melton | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Helena Flynn | Ymddiriedolwr | 28 February 2020 |
|
|
||||
Michele Bridget Gregson | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|||||
Emma Sophie Wilcox | Ymddiriedolwr | 30 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.