ymddiriedolwyr RFU INJURED PLAYERS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1122139
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Farrell | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Aideen Steed | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Miriam Duffy | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Lee Anthony Jones | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|
||||
Norman John Robertson | Ymddiriedolwr | 27 May 2020 |
|
|
||||
Roger Badman | Ymddiriedolwr | 21 February 2020 |
|
|
||||
Ewen Murchison | Ymddiriedolwr | 21 February 2020 |
|
|
||||
Dr Evan Davies | Ymddiriedolwr | 22 February 2018 |
|
|
||||
Stephen Duckwork | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
||||
Stephen Pearson | Ymddiriedolwr | 28 March 2014 |
|
|||||
Judith Metcalfe | Ymddiriedolwr | 28 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.