ymddiriedolwyr THE ASHMORE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1122351
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Hill | Cadeirydd | 18 December 2019 |
|
|
||||
Emma Young | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|
||||
Thuy Dam | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|
||||
Seki Mutukwa | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|
||||
Carolina Polo | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Dhiren Shah | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Alyssa Nolan | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Jonathan Shingler | Ymddiriedolwr | 09 October 2022 |
|
|
||||
Mark Coombs | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
||||
JAMES CARLETON | Ymddiriedolwr | 19 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.