ymddiriedolwyr PEACE DIRECT
Rhif yr elusen: 1123241
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Donald Raymond Smith | Cadeirydd | 28 June 2018 |
|
|
||||
Bridget Moix | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Howard Mason | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|||||
Maryam Mohsin | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|||||
Peace Joy Ashenafi | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Jennifer Ashawa Larbie | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
|
||||
David George Loyn | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.