Hanes ariannol CITIZENS ADVICE HAMPSHIRE
Rhif yr elusen: 1122695
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £533.15k | £686.69k | £758.20k | £829.93k | £960.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £558.38k | £503.57k | £640.12k | £781.00k | £874.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £108.50k | N/A | N/A | N/A | £67.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £70.00k | £123.18k | £113.35k | £242.40k | £63.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £100 | £80.60k | £25 | £530 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £533.15k | £603.13k | £756.08k | £826.55k | £951.50k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.15k | £2.95k | £2.10k | £2.85k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £9.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £558.38k | £503.57k | £640.12k | £781.00k | £874.21k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £2.20k | £2.22k | £3.40k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £501.95k | £561.99k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.