ymddiriedolwyr EYAM SPORTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1123735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Killingley | Cadeirydd | 22 July 2021 |
|
|
||||
Rev Jonathan Roger Wilson Brook | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|||||
Davina Ripton | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Richard Wilson Eades | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Jamie Frederick Moore | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Emmanuel Belivanis | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Mark Hadfield | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Dr Peter Silley | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Alan Nicholls | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.