Hanes ariannol THE MATTHEW PROJECT
Rhif yr elusen: 1122801
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.08m | £2.22m | £2.11m | £2.20m | £2.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.04m | £1.93m | £2.00m | £2.21m | £2.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £810.00k | £810.00k | £810.00k | £766.36k | £840.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £48.54k | £119.45k | £74.54k | £175.48k | £183.47k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £185.24k | £414.05k | £127.68k | £73.72k | £98.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £6.21k | £25.42k | £67.99k | £74.63k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.89m | £1.80m | £1.96m | £2.05m | £2.46m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £2.42k | £254 | £67 | £2.16k | |
|
Incwm - Arall | £6.69k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £135.78k | £28.17k | £183 | £6.68k | £15 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.04m | £1.93m | £2.00m | £2.20m | £2.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.42k | £3.39k | £3.19k | £6.85k | £23.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.83k | £19.07k | £12.57k | £10.50k | £30.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.