ymddiriedolwyr CAMBRIDGESHIRE AND PETERBOROUGH FOUNDATION FOR THE ARTS AND MENTAL HEALTH
Rhif yr elusen: 1122845
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Kenneth Bragger | Cadeirydd | 24 January 2023 |
|
|
||||
Abigail Evelyn Greaves | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Melissa Murray | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Sarah Francis Massie | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Kim Clayden | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Emma Howes | Ymddiriedolwr | 09 January 2020 |
|
|
||||
Catherine Hatcher | Ymddiriedolwr | 09 January 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.