Hanes ariannol BOROUGH OF SOUTH TYNESIDE MAYOR'S CHARITY FUND
Rhif yr elusen: 1123101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 20/05/2019 | 20/05/2020 | 20/05/2021 | 20/05/2022 | 20/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.43k | £14.13k | £34.28k | £17.91k | £35.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.25k | £855 | £102 | £2.10k | £35.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.