ymddiriedolwyr TENTERDEN AND DISTRICT DAY CENTRE
Rhif yr elusen: 1122971
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (54 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Ian Godfrey Templeton | Cadeirydd | 11 January 2023 |
|
|
||||
Kenneth Glencross Morrison | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Dr DAVID HAROLD HAINSWORTH DODDS | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Paul Arthur Wilson | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Jennifer Webb | Ymddiriedolwr | 16 November 2018 |
|
|
||||
ANDREW JAMES HYNARD | Ymddiriedolwr | 10 December 2014 |
|
|||||
COLIN TREVOR SAUNDERS | Ymddiriedolwr | 21 March 2013 |
|
|||||
MRS SALLY KLEMEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.