Hanes ariannol Age Wessex
Rhif yr elusen: 1122954
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £425.20k | £334.70k | £329.21k | £300.01k | £312.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £422.90k | £340.27k | £294.63k | £299.36k | £369.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £254.25k | £208.64k | £150.52k | £168.43k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £24.43k | £23.42k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.