ymddiriedolwyr THE NEU TRUST FUND LIMITED
Rhif yr elusen: 1123305
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Bernard Regan | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||||
Kim Knappett | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||||
Hansa Panchal | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||||
Heather Catharine McKenzie | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||||
Nicholas Ian Wigmore | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||||
Mairead Canavan | Ymddiriedolwr | 02 December 2023 |
|
|
||||||
EDWARD JEREMY GLAZIER | Ymddiriedolwr | 13 July 2019 |
|
|||||||
Judith Elderkin | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|
||||||
Patricia Gouveia | Ymddiriedolwr | 08 August 2017 |
|
|
||||||
Stephen David Ainger | Ymddiriedolwr | 10 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.