Hanes ariannol CLIMATE OUTREACH AND INFORMATION NETWORK
Rhif yr elusen: 1123315
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £618.23k | £782.65k | £1.18m | £1.82m | £2.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £618.40k | £795.84k | £1.00m | £1.51m | £2.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £2.61k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £339.83k | £562.95k | £985.88k | £1.59m | £2.44m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £277.80k | £219.28k | £192.83k | £235.46k | £198.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £597 | £423 | £364 | £146 | £792 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £582.05k | £724.23k | £928.51k | £1.41m | £2.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £36.35k | £71.61k | £74.46k | £96.88k | £96.58k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £2.84k | £5.29k | £5.79k | £5.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.