Hanes ariannol EDGE CHURCH INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1123123
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £568.91k | £587.59k | £555.44k | £601.57k | £588.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £483.61k | £476.35k | £414.78k | £405.82k | £433.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £423.36k | £453.63k | £459.57k | £504.88k | £528.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £132.63k | £113.91k | £75.98k | £52.29k | £49.14k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.86k | £10.99k | £2.57k | £8.35k | £624 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.05k | £9.06k | £10.16k | £9.52k | £10.66k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £7.16k | £26.52k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £408.91k | £403.53k | £373.26k | £395.82k | £422.26k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £74.70k | £72.82k | £41.52k | £10.00k | £11.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.