ymddiriedolwyr THE LONDON BALLET CIRCLE
Rhif yr elusen: 1123258
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN CAROL DALGETTY EZRA | Cadeirydd | 18 August 2013 |
|
|
||||
Abigail Lilly | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Krissie Poyser | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Ben Ettridge | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Fiona Erleigh | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Susan Lynas | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|||||
CANDACE MARIE KUSS | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Keith John White | Ymddiriedolwr | 02 July 2020 |
|
|
||||
SYLVIA EVE VILLA | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
ALASTAIR OGILVIE THOMSON | Ymddiriedolwr | 19 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.