Hanes ariannol ECOACTIVE EDUCATION
Rhif yr elusen: 1124556
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £155.37k | £170.12k | £154.32k | £245.99k | £190.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £110.67k | £153.52k | £173.35k | £237.23k | £215.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £58.90k | £108.68k | £109.01k | £101.38k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £23.51k | £11.70k | £7.83k | £24.38k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.