ymddiriedolwyr THE THAMES CONCERTS SOCIETY
Rhif yr elusen: 1123286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (56 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN THOMPSON | Cadeirydd | 28 April 2013 |
|
|
||||
Stefano Andrea Kelly | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||
Dr Maria Lisa Busen-Smith | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||
Nigel Roy Bobbitt | Ymddiriedolwr | 19 October 2019 |
|
|
||||
Josephine Hester Bobbitt | Ymddiriedolwr | 19 October 2019 |
|
|
||||
Caroline Frances Tate | Ymddiriedolwr | 04 August 2014 |
|
|
||||
Annie Brine | Ymddiriedolwr | 31 October 2013 |
|
|
||||
Timothy Hendy | Ymddiriedolwr | 31 October 2013 |
|
|
||||
Benjamin Costello | Ymddiriedolwr | 02 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.