Hanes ariannol BUILDING FUTURES EAST LIMITED
Rhif yr elusen: 1125555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £420.44k | £474.42k | £701.29k | £948.08k | £718.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £473.59k | £556.98k | £676.55k | £917.98k | £680.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £28.51k | £51.54k | £80.13k | £207.66k | £141.98k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £59.10k | £703.94k | £608.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £642.19k | £242.08k | £110.26k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £1 | £1 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £2.06k | £400 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £620.46k | £836.90k | £609.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £56.09k | £81.08k | £70.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £10.19k | £33.18k | £44.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.