Dogfen lywodraethu THE MISSION TO SEAFARERS
Rhif yr elusen: 1123613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19 APR 2007. NOW ARTICLES OF ASSOCIATION ADOPTED AND AMENDED 8 DEC 2010 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME 31 DEC 2010 AND RESOLUTION DATED 9 DEC 2010. as amended on 11 Feb 2020 as amended on 28 Apr 2020 as amended on 05 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE SPIRITUAL, MORAL AND PHYSICAL WELLBEING OF SEAFARERS AND THEIR FAMILIES WORLD-WIDE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WOLDWIDE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.