ymddiriedolwyr TERTIARY EDUCATION SCHOLARSHIP TRUST FOR AFRICA
Rhif yr elusen: 1124600
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (10 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr NICHOLAS BROWN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Natasha Said ALI | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Emmanuel Maluwi Abalo | Ymddiriedolwr | 27 July 2021 |
|
|
||||
Dr Franziska Meinck | Ymddiriedolwr | 15 January 2017 |
|
|
||||
Dr Favour Mandanji NYIKOSA | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
JOANNA MARGUERITE TRAVERS | Ymddiriedolwr | 31 October 2012 |
|
|
||||
Dr KEITH LLOYD | Ymddiriedolwr | 28 July 2011 |
|
|
||||
DAVID TRAVERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KIM ERIK LLOYD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.