Hanes ariannol DERBY COUNTY COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1123520
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.32m | £3.28m | £2.54m | £3.60m | £3.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.23m | £3.01m | £2.46m | £3.20m | £3.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.23m | £693.22k | £784.46k | £719.31k | £601.12k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £87.78k | £112.78k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £115.86k | £11.99k | £326.10k | £121.58k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.08m | £3.07m | £2.42m | £3.27m | £3.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £245.22k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £112.78k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.23m | £2.92m | £2.40m | £2.91m | £3.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £90.50k | £61.36k | £288.92k | £111.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.