ymddiriedolwyr DERBY COUNTY COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1123520
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Susan Morris | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||||||
Baljinder Singh Atwal | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||||||
Paul Raymond Roberts | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|
||||||||
Phillip Ellis | Ymddiriedolwr | 13 December 2017 |
|
|
||||||||
Nick Britten | Ymddiriedolwr | 13 December 2017 |
|
|
||||||||
Stephen Anthony Pearce | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
||||||||
CAROL ANN HART | Ymddiriedolwr | 23 March 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.