Hanes ariannol BEDFORD GUILD HOUSE
Rhif yr elusen: 1123721
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £227.22k | £190.91k | £241.96k | £194.08k | £113.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £231.76k | £192.67k | £180.58k | £191.31k | £140.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £26.00k | £47.89k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.