ymddiriedolwyr BEDFORD GUILD HOUSE
Rhif yr elusen: 1123721
Mae'r elusen yn ansolfent
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RONALD FRANCIS FORSTER | Cadeirydd | 31 January 2013 |
|
|
||||
Jeanette Connelly | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Roger Baynes | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Carol Catlow | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|
||||
Geoffrey Lambert | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Jeannie Simpson | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Jonathan Elvin | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|
||||
MARGARET MASON | Ymddiriedolwr | 31 January 2013 |
|
|
||||
PAMELA GREENAWAY | Ymddiriedolwr | 16 March 2011 |
|
|
||||
MRS NICKI ATTENBOROUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT PHIPPS HART RIBA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.